вМатематика

645 номер решить

645 номер решить

  • 1)271*49=13279
    2)1001:13=77
    3)77*24=1848
    4)13279 +1848=15127
    271*49+1001:13*24=15127
  • 1) 271 * 49 = 13279
    2) 1001: 13 = 77
    3) 77* 24 = 1848
    4) 13 279 + 1848 = 15127
Автор:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *